序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏爱芳 | 62.5% | 375.0万人民币 |
2 | 张书民 | 33.33333% | 200.0万人民币 |
3 | 张强 | 4.16667% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏爱芳
|
|
2 |
张书民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2021-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2021-11-19 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-06-15 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-06-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
7 | 2015-03-19 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2014-05-21 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
|
|
9 | 2014-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2014-05-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|