序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雪灵 | 100% | 1300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雪灵
|
|
2 |
魏亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆展轩坤茂燃气投资有限公司新源县分公司
|
杨浩 | 2021-03-17 |
2 |
新疆展轩坤茂燃气投资有限公司可克达拉市分公司
|
杨浩 | 2021-02-01 |
3 |
新疆展轩坤茂燃气投资有限公司特克斯县分公司
|
常峰 | 2020-06-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏戎(执行董事兼总经理) [退出]魏亮(监事)
|
魏亮(监事)张雪灵(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2021-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏戎
|
张雪灵
|
3 | 2021-08-26 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-08-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
魏戎:*%; [退出]
|
张雪灵:*%; [新增]
|
5 | 2021-08-12 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
500.000000
|
1300.000000
|
6 | 2021-08-12 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-08-12 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
***.******
|
****.******
|
8 | 2021-08-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
魏戎:*%;
|
魏戎:*%;
|