序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 | 83.51274% | 83532.2347万人民币 |
2 | 伊宁县国有资产投资经营有限公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
3 | 新源县国有资产投资经营有限责任公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
4 | 巩留县国有资产投资经营有限责任公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
5 | 尼勒克县国有资产投资营运有限公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
6 | 昭苏县国有资产投资经营有限责任公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
7 | 特克斯县国有资产投资经营有限责任公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
8 | 霍城投资管理有限公司 | 1.99953% | 2000.0万人民币 |
9 | 察布查尔锡伯自治县国有资产投资经营有限责任公司 | 0.99977% | 1000.0万人民币 |
10 | 察布查尔经营****展有限公司 | 0.99977% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李刚别克
|
|
2 |
陈珺
|
|
3 |
田猛
|
|
4 |
彭保卫
|
|
5 |
张崇
|
|
6 |
万长青
|
|
7 |
谢凌青
|
|
8 |
林峰
|
|
9 |
刘军继
|
|
10 |
丁玉林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
伊犁哈萨克自治州财信融通投资担保有限公司财信电脑城
|
林峰 | 2006-01-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军继(副总经理)、张起学(董事)、李静(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、田猛(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、郑江凤(监事)、马腾(监事)、林峰(副总经理)
|
刘军继(副总经理)、彭保卫(董事)、杨德胜(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、田猛(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、谢凌青(董事)、张崇(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、郑江凤(监事)、马腾(监事)、林峰(副总经理)
|
2 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军继(副总经理)张起学(董事) [退出]李静(董事) [退出]丁玉林(董事兼总经理)刘军继(董事)田猛(董事)万长青(董事)林峰(董事)秦建国(监事)陈珺(董事)李小军(董事) [退出]包代贤(董事) [退出]王彤(副总经理)李刚别克(董事长)郑江凤(监事)马腾(监事)林峰(副总经理)
|
刘军继(副总经理)彭保卫(董事) [新增]杨德胜(董事) [新增]丁玉林(董事兼总经理)刘军继(董事)田猛(董事)万长青(董事)林峰(董事)秦建国(监事)陈珺(董事)谢凌青(董事) [新增]张崇(董事) [新增]王彤(副总经理)李刚别克(董事长)郑江凤(监事)马腾(监事)林峰(副总经理)
|
3 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军继(副总经理)、张起学(董事)、李静(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、白云(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、郑江凤(监事)、马腾(监事)、林峰(副总经理)
|
刘军继(副总经理)、张起学(董事)、李静(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、田猛(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、郑江凤(监事)、马腾(监事)、林峰(副总经理)
|
4 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军继(副总经理)张起学(董事)李静(董事)丁玉林(董事兼总经理)刘军继(董事)白云(董事) [退出]万长青(董事)林峰(董事)秦建国(监事)陈珺(董事)李小军(董事)包代贤(董事)王彤(副总经理)李刚别克(董事长)郑江凤(监事)马腾(监事)林峰(副总经理)
|
刘军继(副总经理)张起学(董事)李静(董事)丁玉林(董事兼总经理)刘军继(董事)田猛(董事) [新增]万长青(董事)林峰(董事)秦建国(监事)陈珺(董事)李小军(董事)包代贤(董事)王彤(副总经理)李刚别克(董事长)郑江凤(监事)马腾(监事)林峰(副总经理)
|
5 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军继(副总经理)、张起学(董事)、李静(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、白云(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、王彤(监事)、马腾(监事)
|
刘军继(副总经理)、张起学(董事)、李静(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、白云(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、郑江凤(监事)、马腾(监事)、林峰(副总经理)
|
6 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军继(副总经理)张起学(董事)李静(董事)丁玉林(董事兼总经理)刘军继(董事)白云(董事)万长青(董事)林峰(董事)秦建国(监事)陈珺(董事)李小军(董事)包代贤(董事)王彤(副总经理)李刚别克(董事长)王彤(监事) [退出]马腾(监事)
|
刘军继(副总经理)张起学(董事)李静(董事)丁玉林(董事兼总经理)刘军继(董事)白云(董事)万长青(董事)林峰(董事)秦建国(监事)陈珺(董事)李小军(董事)包代贤(董事)王彤(副总经理)李刚别克(董事长)郑江凤(监事) [新增]马腾(监事)林峰(副总经理) [新增]
|
7 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林峰(董事兼总经理)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、周江梅(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、张顺****(董事)、王彤(监事)、马腾(监事)
|
刘军继(副总经理)、张起学(董事)、李静(董事)、丁玉林(董事兼总经理)、刘军继(董事)、白云(董事)、万长青(董事)、林峰(董事)、秦建国(监事)、陈珺(董事)、李小军(董事)、包代贤(董事)、王彤(副总经理)、李刚别克(董事长)、王彤(监事)、马腾(监事)
|
8 | 2021-05-17 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林峰(董事兼总经理) [退出]秦建国(监事)陈珺(董事)周江梅(董事) [退出]李小军(董事)包代贤(董事)王彤(副总经理)李刚别克(董事长)张顺****(董事) [退出]王彤(监事)马腾(监事)
|
刘军继(副总经理) [新增]张起学(董事) [新增]李静(董事) [新增]丁玉林(董事兼总经理) [新增]刘军继(董事) [新增]白云(董事) [新增]万长青(董事) [新增]林峰(董事) [新增]秦建国(监事)陈珺(董事)李小军(董事)包代贤(董事)王彤(副总经理)李刚别克(董事长)王彤(监事)马腾(监事)
|
10 | 2020-10-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;办理债券****行担保业务;国家及自治区规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;办理债券****行担保业务;房屋销售及租赁;车辆销售及租赁;国家及自治区规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|