序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆喀拉峻投资股份有限公司 | 65% | 390.0万人民币 |
2 | 新疆伊犁花城宾馆有限责任公司 | 35% | 210.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛建疆
|
|
2 |
张虎科
|
|
3 |
孙玉国
|
|
4 |
陈柏柳
|
|
5 |
杨军
|
|
6 |
魏宗智
|
|
7 |
李永华
|
|
8 |
林莉
|
|
9 |
无
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛建疆(董事长) [退出]曹立新(监事) [退出]王国智(董事) [退出]陈更新(董事) [退出]刘玉玲(监事) [退出]陈柏柳(董事)孙玉国(董事)林莉(监事) [退出]
|
李永华(监事) [新增]张虎科(董事) [新增]杨军(董事) [新增]魏宗智(监事) [新增]陈柏柳(董事)孙玉国(董事)林莉(监事会主席) [新增]葛建疆(董事长兼总经理) [新增]
|
2 | 2019-12-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
餐饮服务,预包装食品零售(仅限分支机构经营)。漂流,旅游景区的开****与管理,对旅游项目的投资,土特产及其他旅游服务相关业务。
|
餐饮服务,预包装食品零售(仅限分支机构经营)。漂流,旅游景区的开****与管理,户外体育运动项目的开****、经营与管理,对旅游项目的投资,场地租赁,土特产及其他旅游服务相关业务。
|
3 | 2019-12-04 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-09-11 | 其他事项备案 |
|
**
|
5 | 2018-09-11 | 其他事项备案 |
|
40
|
6 | 2018-09-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆生产建设兵团农四师七十八团; 出资: 210; 百分比: 35; 企业法人 [退出]新疆喀拉峻投资股份有限公司; 出资: 390; 百分比: 65; 企业法人
|
新疆伊犁花城宾馆有限责任公司; 出资: 210; 百分比: 35; 企业法人 [新增]新疆喀拉峻投资股份有限公司; 出资: 390; 百分比: 65; 企业法人
|
7 | 2018-09-11 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 新疆生产建设兵团农四师七十八团; 出资额: 210; 百分比: 35; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 新疆喀拉峻投资股份有限公司; 出资额: 390; 百分比: 65; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 新疆伊犁花城宾馆有限责任公司; 出资额: 210; 百分比: 35; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 新疆喀拉峻投资股份有限公司; 出资额: 390; 百分比: 65; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2018-09-11 | 企业从业人数变更 |
|
40
|
9 | 2016-05-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张浩
|
葛建疆
|
10 | 2016-05-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张浩
|
葛建疆
|