序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-08 | 其他事项备案 |
|
*
|
2 | 2018-08-08 | 其他事项备案 |
|
3
|
3 | 2018-08-08 | 企业从业人数变更 |
|
3
|
4 | 2018-08-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
营业期限: 2012-03-20 至 2021-01-13
|
5 | 2016-10-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
郭征曲
|
6 | 2016-10-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
郭征曲
|
7 | 2016-04-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
营业期限: 2012-03-20 至 2018-04-19
|