序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-08-01 至 2011-07-31
|
营业期限: 2007-08-01 至
|
2 | 2009-09-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘新平
|
刘玉萍
|