序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中广核风电有限公司 | 100% | 20122.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张华
|
|
2 |
汪志勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华(总经理) [退出]陈胜利(执行董事) [退出]卿虎(监事) [退出]
|
汪志勇(监事) [新增]张华(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2021-08-12 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-11-16 | 章程备案 |
|
|
4 | 2017-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华谭剑锋 [退出]周志刚 [退出]
|
张华李亦伦 [新增]王先福 [新增]
|
5 | 2017-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛智平 [退出]王亚男 [退出]郑双炜 [退出]董明志 [退出]
|
张华 [新增]周悦刚 [新增]
|
6 | 2015-07-27 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
14618
|
20122
|
7 | 2015-07-27 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
*****
|
*****
|
8 | 2015-07-27 | 注册资本(金)变更 |
14618
|
20122( + 37.65221% )
|
9 | 2014-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牛智平
|
张华
|
10 | 2014-03-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
牛智平
|
张华
|