序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海光明乳业销售有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李行彧
|
|
2 |
张旭东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张文
|
李行彧
|
2 | 2018-12-21 | 多证合一备案 |
|
营业执照
|
3 | 2018-12-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张文
|
李行彧
|
4 | 2016-10-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-10-16 至 2016-10-15
|
营业期限: 2006-10-16 至
|
5 | 2013-09-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
倪卫兵
|
张文
|
6 | 2009-02-26 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 黑龙江光明佳原乳品有限公司; 出资额: 1000万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: [退出]
|
投资方名称: 上海光明乳业销售有限公司; 出资额: 1000万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: [新增]
|
7 | 2009-02-26 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:购销、生产、加工、销售各类乳及乳类制品。行业代码: 1440
|
经营范围: 许可经营项目(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):生产、加工、销售各类乳及乳类制品。行业代码: 1440
|
8 | 2008-01-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐旭东
|
倪卫兵
|