序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆天业(集团)有限公司 | 53.0303% | 175000.0万人民币 |
2 | 新疆天业股份有限公司 | 37.87879% | 125000.0万人民币 |
3 | 新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业 | 9.09091% | 30000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄宗秋
|
|
2 |
张立
|
|
3 |
李刚
|
|
4 |
张永龙
|
|
5 |
周军
|
|
6 |
韩宇泽
|
|
7 |
陈财来
|
|
8 |
王朔
|
|
9 |
陈建良
|
|
10 |
唐复兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2022-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2021-08-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
5 | 2021-08-31 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2021-08-17 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-08-17 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
|
|
9 | 2021-05-25 | 章程备案 |
|
|
10 | 2021-05-25 | 许可经营项目变更 |
|
|