序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石河子市天山广和牧业有限公司 | 100% | 9000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
司英龙
|
|
2 |
郭红娟
|
|
3 |
罗自豪
|
|
4 |
赵立敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴海山(董事长兼总经理) [退出]罗自豪(董事)郭红娟(董事)赵立敏(监事)
|
罗自豪(董事)郭红娟(董事)赵立敏(监事)司英龙(董事长兼总经理) [新增]
|
2 | 2021-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴海山
|
司英龙
|
3 | 2020-10-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵光远
|
吴海山
|
4 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷宇(董事) [退出]吴海山(董事) [退出]赵光远(董事长兼总经理) [退出]郑云峰(监事) [退出]
|
吴海山(董事长兼总经理) [新增]罗自豪(董事) [新增]郭红娟(董事) [新增]赵立敏(监事) [新增]
|
5 | 2020-10-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
石河子市天山广和牧业有限公司:100%;
|
石河子市天山广和牧业有限公司:100%;
|
6 | 2020-10-13 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
13200.000000
|
9000.000000( - 31.82% )
|
7 | 2020-10-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
石河子市天山广和牧业有限公司:*%;
|
石河子市天山广和牧业有限公司:*%;
|
8 | 2020-10-13 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
*****.******
|
****.******
|
9 | 2020-10-13 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-05-29 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
12000.000000
|
13200.000000( + 10.00% )
|