序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张永征
|
倪雷
|
2 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
倪雷(负责人)
|
3 | 2018-06-29 | 其他事项备案 |
**
|
*
|
4 | 2018-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张毅
|
张永征
|
5 | 2018-06-29 | 其他事项备案 |
10
|
3
|
6 | 2018-06-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张毅
|
张永征
|
7 | 2018-06-29 | 企业从业人数变更 |
10
|
3
|
8 | 2016-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李泰
|
张毅
|
9 | 2016-07-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李泰
|
张毅
|
10 | 2013-05-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曹文龙
|
李泰
|