序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨茜 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 杨文江 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨文江
|
|
2 |
杨茜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-06-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2014-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2014-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
5 | 2013-07-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
6 | 2013-07-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
7 | 2009-04-09 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2009-04-09 | 名称变更 |
|
|
9 | 2007-08-31 | 许可经营项目变更 |
|
|
10 | 2006-09-28 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|