序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 35% | 3500.0万人民币 |
2 | 图木舒克城市投资集团有限公司 | 17% | 1700.0万人民币 |
3 | 天翼资本控股有限公司 | 16.5% | 1650.0万人民币 |
4 | 新疆通信服务有限公司 | 16% | 1600.0万人民币 |
5 | 联通资本投资控股有限公司 | 15.5% | 1550.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蓝海
|
|
2 |
刘惠
|
|
3 |
王江彬
|
|
4 |
刘英杰
|
|
5 |
陈亮
|
|
6 |
高腊生
|
|
7 |
朱兆希
|
|
8 |
李文涛
|
|
9 |
余畅
|
|
10 |
李杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆数字兵团信息产业****展有限责任公司乌鲁木齐分公司
|
李杰 | 2020-11-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 其他事项备案 |
653
|
6531
|
2 | 2021-12-30 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉烽火信息集成技术有限公司:35%;图木舒克城市投资集团有限公司:17%;天翼资本控股有限公司:16.5%;中国移动通信集团新疆有限公司:16%; [退出]联通资本投资控股有限公司:15.5%;
|
联通资本投资控股有限公司:15.5%;武汉烽火信息集成技术有限公司:35%;天翼资本控股有限公司:16.5%;图木舒克城市投资集团有限公司:17%;新疆通信服务有限公司:16%; [新增]
|
4 | 2021-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈郁(监事)余畅(监事)吴萍(监事)戴志春(监事)陈德富(董事) [退出]刘刚(董事)闫卫东(董事)韩贤峰(董事)张书东(董事)李文涛(总经理)潘军(监事)蓝海(董事长)高腊生(董事)
|
陈郁(监事)余畅(监事)吴萍(监事)戴志春(监事)陈亮(董事) [新增]刘刚(董事)闫卫东(董事)韩贤峰(董事)张书东(董事)李文涛(总经理)潘军(监事)蓝海(董事长)高腊生(董事)
|
5 | 2021-02-25 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
6 | 2020-12-28 | 分公司/分支机构备案 |
|
新疆数字兵团信息产业****展有限责任公司乌鲁木齐分公司;
|
7 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈郁(监事)余畅(监事)吴萍(监事)戴志春(监事)陈德富(董事)刘刚(董事)闫卫东(董事)李冉(董事) [退出]熊美军(董事长) [退出]张书东(董事)李文涛(总经理)潘军(监事)蓝海(董事) [退出]
|
陈郁(监事)余畅(监事)吴萍(监事)戴志春(监事)陈德富(董事)刘刚(董事)闫卫东(董事)韩贤峰(董事) [新增]张书东(董事)李文涛(总经理)潘军(监事)蓝海(董事长) [新增]高腊生(董事) [新增]
|
8 | 2020-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蓝海
|
蓝海
|
9 | 2020-05-13 | 其他事项备案 |
***********
|
***********
|
10 | 2020-01-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
信息化的咨询与设计;云计算和大数据的开****与销售;智慧城市项目设计、开****、建设、运营与管理;企业信息化项目的设计、开****、建设、运营与维护。计算机及各类信息系统的软硬件设计、开****、咨询、集成、销售、运营和维护;数据库及计算机网络服务;网络工程;互联网信息服务;通讯及电子产品的开****、销售;信息咨询(不含证券、期货、投资咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
|
信息化的咨询与设计;云计算和大数据的开****与销售;智慧城市项目设计、开****、建设、运营与管理;企业信息化项目的设计、开****、建设、运营与维护。计算机及各类信息系统的软硬件设计、开****、咨询、集成、销售、运营和维护;增值电信业务;数据库及计算机网络服务;网络工程;互联网信息服务;通讯及电子产品的开****、销售;信息咨询(不含证券、期货、投资咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
|