序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国家电投集团内蒙古新能源有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟德义
|
|
2 |
马树峰
|
|
3 |
毋晋峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
图木舒克蒙新光伏****电有限公司岳普湖分公司
|
刘红星 | 2015-08-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-02-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2021-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2021-06-25 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-06-25 | 市场主体类型变更 |
|
|
8 | 2018-04-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2018-04-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
10 | 2017-05-25 | 其他事项备案 |
|
|