序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 | 65.25619% | 28067.17万人民币 |
2 | 国开****展基金有限公司 | 27.49313% | 11825.0万人民币 |
3 | 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 | 7.25068% | 3118.57万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张柠
|
|
2 |
王显成
|
|
3 |
张玉秀
|
|
4 |
许西宁
|
|
5 |
郭超
|
|
6 |
高燕
|
|
7 |
孙立军
|
|
8 |
薄彩香
|
|
9 |
李季鹏
|
|
10 |
沈秋萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司工会
|
毕鲁梅 | 2009-08-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王以胜
|
张柠
|
2 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔺学伟(监事)、王显成(董事)、薄彩香(董事)、李季鹏(董事)、高燕(董事)、许西宁(董事)、刘伟(监事)、段睿丰(监事会主席)、沈秋萍(监事)、张玉秀(董事)、吴治周(董事)、 [退出]王以胜(董事长)、李润(监事)、马玉省(董事兼总经理) [退出]
|
蔺学伟(监事)、王显成(董事)、薄彩香(董事)、李季鹏(董事)、高燕(董事)、许西宁(董事)、刘伟(监事)、段睿丰(监事会主席)、沈秋萍(监事)、张玉秀(董事)、郭超(董事)、 [新增]王以胜(董事长)、李润(监事)、孙立军(董事兼总经理) [新增]
|
3 | 2022-04-13 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兰英(监事) [退出]王春华(监事) [退出]沈秋萍(监事)高燕(监事) [退出]张玉秀(董事)吴治周(董事)马兴元(董事) [退出]王以胜(董事长兼总经理) [退出]李润(监事)马玉省(董事) [退出]
|
蔺学伟(监事) [新增]王显成(董事) [新增]薄彩香(董事) [新增]李季鹏(董事) [新增]高燕(董事) [新增]许西宁(董事) [新增]刘伟(监事) [新增]段睿丰(监事会主席) [新增]沈秋萍(监事)张玉秀(董事)吴治周(董事)王以胜(董事长) [新增]李润(监事)马玉省(董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2021-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:68.5809%;国开****展基金有限公司:27.4931%;新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会:3.9259%;
|
国开****展基金有限公司:27.4931%;新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会:7.2507%;新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:65.2562%;
|
6 | 2021-03-05 | 其他事项备案 |
新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:68.5809%;国开****展基金有限公司:27.4931%;新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会:3.9259%;
|
国开****展基金有限公司:27.4931%;新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会:7.2507%;新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:65.2562%;
|
7 | 2021-03-05 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-03-04 | 其他事项备案 |
新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:72.51%;国开****展基金有限公司:41.19%;
|
国开****展基金有限公司:27.4931%;新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会:3.9259%;新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:68.5809%;
|
9 | 2021-03-04 | 章程备案 |
|
|
10 | 2021-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:72.51%;国开****展基金有限公司:41.19%;
|
国开****展基金有限公司:27.4931%;新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会:3.9259%; [新增]新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会:68.5809%;
|