序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆国兴农业****展集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱长安
|
|
2 |
梁战友
|
|
3 |
曾成才
|
|
4 |
许西宁
|
|
5 |
郭超
|
|
6 |
张明
|
|
7 |
丁炜
|
|
8 |
顾伟芳
|
|
9 |
赵蓉
|
|
10 |
李兰芝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆新农现代投资****展有限公司军户农场配送分部
|
顾伟芳 | 2021-03-30 |
2 |
新疆新农现代投资****展有限公司土墩子配送分部
|
吴学军 | 2020-03-20 |
3 |
新疆新农现代投资****展有限公司一〇三配送分部
|
权庭飞 | 2019-06-20 |
4 |
新疆新农现代投资****展有限公司一〇八配送分部
|
杨吉亮 | 2019-06-20 |
5 |
新疆新农现代投资****展有限公司奇台啤酒花分公司
|
张建伟 | 2019-05-23 |
6 |
新疆新农现代投资****展有限公司新湖配送分部
|
侯鹏 | 2019-05-10 |
7 |
新疆新农现代投资****展有限公司芳草湖配送分部
|
陈宏刚 | 2019-05-10 |
8 |
新疆新农现代投资****展有限公司奇台配送分部
|
杨泽元 | 2019-05-10 |
9 |
新疆新农现代投资****展有限公司共青团配送分部
|
权庭飞 | 2019-05-10 |
10 |
新疆新农现代投资****展有限公司一〇二配送分部
|
刘新革 | 2019-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2021-07-12 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-03-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
5 | 2021-03-22 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-12-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
7 | 2020-12-24 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-09-29 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2019-11-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|