序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 法定代表人(负责人)情况 |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2020-12-29 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行金融债劵;代理****行、代理兑付、销售政府债劵;代理收付款项及代理保险业务;资信调查、咨询、见证业务;财务顾问;开放式基金代理销售;个人外币储蓄;个人外汇汇款;对私结售汇业务;经中国银监会批准的其他业务。(以上经营范围按相关许可核定事项和期限从事经营)***
|
许可项目:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行金融债劵;代理****行、代理兑付、销售政府债劵;代理收付款项及代理保险业务;资信调查、咨询、见证业务;财务顾问;开放式基金代理销售;个人外币储蓄;个人外汇汇款;对私结售汇业务;经中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2020-12-29 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
王乐
|
郑颖
|
4 | 2018-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
严志明
|
王乐
|
5 | 2018-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2016-04-07 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2015-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2015-09-15 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
程耀
|
严志明
|
9 | 2014-07-23 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
10 | 2014-07-23 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行金融债劵;代理****行、代理兑付、销售政府债劵;代理收付款项及代理保险业务;资信调查、咨询、见证业务;财务顾问;开放式基金代理销售;经中国银监会批准的其他业务*******
|
办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行金融债劵;代理****行、代理兑付、销售政府债劵;代理收付款项及代理保险业务;资信调查、咨询、见证业务;财务顾问;开放式基金代理销售;个人外币储蓄;个人外汇汇款;对私结售汇业务;经中国银监会批准的其他业务。(以上经营范围按相关许可核定事项和期限从事经营)***
|