序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2022-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李悦怡
|
张昆
|
3 | 2019-11-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
4 | 2017-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2017-01-12 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
涂继宏
|
樊中强
|
6 | 2016-02-02 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2014-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2014-11-13 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
唐福兰
|
涂继宏
|
9 | 2014-06-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
10 | 2012-04-10 | 许可经营项目变更 |
(无)。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。**[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。
|