序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2017-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2017-10-11 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
冯明
|
陈利
|
4 | 2017-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2017-01-12 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
黄瑶
|
冯明
|
6 | 2016-02-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2014-08-07 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|