序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2017-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2017-01-12 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
龚增凯
|
杨海涛
|
4 | 2016-02-02 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2015-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2015-08-26 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
唐福兰
|
龚增凯
|
7 | 2014-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2014-10-17 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
罗从容
|
唐福兰
|
9 | 2014-06-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|