序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆财信弘业房地产开****有限公司 | 70% | 7000.0万 |
2 | 重庆同星汇置业有限公司 | 30% | 3000.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建英
|
|
2 |
韦大华
|
|
3 |
淦玉梅
|
|
4 |
龙青川
|
|
5 |
杨邦君
|
|
6 |
伍洲
|
|
7 |
郑水波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-01-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆国兴置业有限公司
|
投资人信息变更
|
3 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2020-01-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆国兴置业有限公司重庆同星汇置业有限公司
|
重庆财信弘业房地产开****有限公司 [名称变更]重庆同星汇置业有限公司
|
5 | 2018-04-16 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
6 | 2018-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2018-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐昌明
|
张革文
|
8 | 2018-01-09 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
9 | 2016-09-29 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
10 | 2016-01-21 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|