序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永彬 | 100% | 30.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘婷婷
|
|
2 |
潘小龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆橼筑房地产经纪有限公司重庆第二分公司
|
林文凯 | 2019-05-22 |
2 |
重庆橼筑房地产经纪有限公司重庆第一分公司
|
冯佳 | 2019-03-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
2 | 2019-10-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
经营场所备案
|
经营场所备案
|