序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2001-12-10 | 名称变更 |
重庆川仪总厂有限公司自控现场仪表分公司
|
重庆川仪有限责任公司自控现场仪表分公司
|
2 | 2000-03-29 | 投资人(股权)变更 |
马光烈 [退出]
|
肖毅 [新增]
|
3 | 1999-11-22 | 名称变更 |
重庆川仪股份有限公司自控现场仪表分公司
|
重庆川仪总厂有限公司自控现场仪表分公司
|
4 | 1999-11-22 | 组织机构变更 |
重庆川仪股份有限公司
|
重庆川仪总厂有限公司
|
5 | 1999-01-21 | 投资人(股权)变更 |
周隆祥 [退出]
|
马光烈 [新增]
|