序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张永华 | 66.66667% | 200万 |
2 | 何桂兰 | 33.33333% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永华
|
|
2 |
何桂兰
|
|
3 |
周之成
|
|
4 |
林思红
|
|
5 |
李显勇
|
|
6 |
苏小蓉
|
|
7 |
程平
|
|
8 |
何茂军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆金汇建材技术开****有限公司九龙坡分公司
|
何桂兰 | 2007-04-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-06 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2015-05-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张永华
|
投资人信息变更
|
3 | 2015-05-18 | 股东变更(股权转让) |
张永华何桂兰程平 [退出]
|
张永华何桂兰
|
4 | 2015-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张永华
|
投资人信息变更
|
5 | 2015-05-07 | 股东变更(股权转让) |
张永华何桂兰程平周之成 [退出]
|
张永华何桂兰程平
|
6 | 2014-08-06 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|