序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈康 | 60% | 180.0万 |
2 | 陈思 | 40% | 120.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马学兵
|
|
2 |
陈康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
肉类分割加工、屠宰(不含生猪屠宰,按动物防疫条件合格证核定事项从事经营)、冷藏、销售;禽畜收购、销售;农副产品购销。
|
肉类分割加工、屠宰(不含生猪屠宰,按动物防疫条件合格证核定事项从事经营)、冷藏、销售;禽畜收购、销售;农副产品购销;速冻肉制品、速冻食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2018-09-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈益文
|
马学兵
|
4 | 2016-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈益文
|
投资人信息变更
|
5 | 2016-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2016-12-26 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
7 | 2016-12-26 | 股东变更(股权转让) |
陈益文 [退出]李正香 [退出]
|
陈思 [新增]陈康 [新增]
|
8 | 2015-10-19 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
9 | 2014-03-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈益文
|
投资人信息变更
|
10 | 2014-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|