序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董爱光 | 90% | 720.0万 |
2 | 程杰 | 10% | 80.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董爱光
|
|
2 |
程杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-19 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-08-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董爱光
|
投资人信息变更
|
3 | 2014-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2014-08-29 | 股东变更(股权转让) |
董爱光程丽美 [退出]
|
董爱光程杰 [新增]
|
5 | 2014-07-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2013-06-18 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2008-10-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
8 | 2008-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
9 | 2007-12-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢璟渝
|
董爱光
|
10 | 2007-12-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
渝中区中山一路181号4层
|
沙坪坝区歌乐山镇歌乐村都市工业园
|