序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永国 | 25% | 12.5万 |
2 | 陈俊瑞 | 25% | 12.5万 |
3 | 罗继银 | 25% | 12.5万 |
4 | 龙能春 | 25% | 12.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永国
|
|
2 |
龙能春
|
|
3 |
罗继银
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市合川区瑞瀛煤业有限公司曹家沟煤矿
|
罗继银 | 2011-11-01 |
2 |
重庆市合川区瑞瀛煤业有限公司金竹山煤矿
|
龙能春 | 2011-11-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-16 | 经营范围变更 |
开采合川区金竹山煤矿的原煤(按许可证核定范围及期限经营)。销售煤炭,对本企业日常经营活动进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)*
|
销售煤炭。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)*
|
2 | 2016-09-27 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
3 | 2016-09-27 | 经营范围变更 |
开采合川区曹家沟煤矿、金竹山煤矿的原煤(以上经营范围仅限取得相关行政许可的分支机构经营)。(有效期至2014年10月16日)*对本企业日常经营活动进行管理。*
|
开采合川区金竹山煤矿的原煤(按许可证核定范围及期限经营)。销售煤炭,对本企业日常经营活动进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动)*
|
4 | 2015-11-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2014-12-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2011-11-01 | 一般经营项目变更 |
(无)
|
对本企业日常经营活动进行管理。*
|
7 | 2011-11-01 | 其他事项备案 |
无
|
前置许可
|
8 | 2011-11-01 | 许可经营项目变更 |
开采合川区曹家沟井、金竹山井的原煤,销售本企业生产的煤炭。(有效期至2011年6月17日)*
|
开采合川区曹家沟煤矿、金竹山煤矿的原煤(以上经营范围仅限取得相关行政许可的分支机构经营)。(有效期至2014年10月16日)*
|
9 | 2010-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
10 | 2010-11-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|