序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈小均 | 80% | 400万 |
2 | 李清秀 | 20% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈小均
|
|
2 |
李清秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2021-02-08 | 股东变更(股权转让) |
陈小均刘义蓉 [退出]
|
陈小均李清秀 [新增]
|
3 | 2021-01-27 | 股东变更(股权转让) |
夏诗伟 [退出]李清秀 [退出]
|
陈小均 [新增]刘义蓉 [新增]
|
4 | 2021-01-27 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
夏诗伟
|
陈小均
|
5 | 2021-01-27 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2020-05-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李果
|
投资人信息变更
|
7 | 2020-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李清秀
|
夏诗伟
|
8 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2020-05-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李果 [退出]李清秀
|
夏诗伟 [新增]李清秀
|
10 | 2020-04-10 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|