序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周治兰 | 51% | 255.0万 |
2 | 陈联兵 | 49% | 245.0万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2022-03-22 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2021-04-28 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2021-02-05 | 股东变更(股权转让) |
鲍安红 [退出]黄唯 [退出]
|
王世均 [新增]冯春华 [新增]
|
5 | 2021-02-05 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2021-02-05 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
黄唯
|
冯春华
|