序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢华春 | 100% | 10万元人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-09 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
2 | 2015-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2015-12-09 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
刘鹏
|
谢华春
|
4 | 2015-10-12 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2015-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2015-09-18 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
黄沙坪
|
刘鹏
|
7 | 2015-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2015-06-02 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
金力
|
黄沙坪
|