序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁瑞 | 100% | 3.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
2 | 2020-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2019-10-09 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
4 | 2019-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2019-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
代清清
|
左明月
|
6 | 2019-10-09 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
7 | 2018-11-13 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
8 | 2018-11-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
书刊零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);办公用品、日化用品(不含化学危险品)零售。
|
图书、期刊零售(须取得相应许可证后方可开展经营活动);食品销售(须取得相应许可证后方可开展经营活动);办公用品、日化用品(不含化学危险品)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
10 | 2018-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘金
|
代清清
|