序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-30 | 其他事项备案 |
成员备案
|
成员备案
|
2 | 2015-11-06 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
3 | 2015-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
向秀文
|
冉凤
|
4 | 2015-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
5 | 2015-11-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
向秀文
|
冉凤
|
6 | 2015-07-02 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2014-07-21 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|