序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶建 | 100% | 10000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈大平
|
|
2 |
孙炯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市科能天然气有限公司甑子坪压缩天然气汽车加气站
|
陈大平 | 2017-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-28 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
2 | 2017-12-07 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
3 | 2017-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2017-08-04 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
刘学乔
|
陈大平
|
5 | 2017-07-12 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
6 | 2017-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2017-07-12 | 经营范围变更 |
管道燃气经营业务(按许可证核定事项和期限从事经营)。燃气器具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
管道燃气经营业务(按许可证核定事项和期限从事经营)。压缩天然气汽车加气站(限取得资格的分支机构经营);燃气器具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2016-12-09 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
陶建
|
刘学乔
|
10 | 2016-10-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陶建
|
投资人信息变更
|