序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆航运建设****展(集团)有限公司 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗大海
|
|
2 |
王标
|
|
3 |
何一
|
|
4 |
廖光军
|
|
5 |
陈雷
|
|
6 |
张洪龙
|
|
7 |
贺敏
|
|
8 |
刘君
|
|
9 |
姚刚
|
|
10 |
周鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆草街航运电力开****有限公司渭沱航电枢纽
|
杨锦川 | 2022-05-05 |
2 |
重庆草街航运电力开****有限公司水力****电厂
|
罗大海 | 2010-03-05 |
3 |
重庆草街航运电力开****有限公司富金坝航电枢纽
|
蒋红军 | 2008-10-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘大川
|
罗大海
|
2 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2022-05-19 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2017-08-21 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
姚小松
|
刘大川
|
6 | 2017-08-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
合川区草街镇草街电站生产管理大楼
|
重庆市合川区草街镇草街电站生产管理大楼
|
7 | 2016-06-08 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2014-11-19 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|