序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈雨茁 | 70% | 70.0万 |
2 | 陈航毅 | 30% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈雨茁
|
|
2 |
刘昌萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-07-29 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2016-05-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2014-08-28 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|