序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄继会 | 80% | 32.0万 |
2 | 刘安 | 20% | 8.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘安
|
|
2 |
黄继会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人姓名变更
|
法定代表人姓名变更
|
2 | 2022-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
江青明
|
刘安
|
3 | 2022-06-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市万州区沙龙路二段1135号
|
重庆市万州区百安坝街道宁波路102号
|
4 | 2022-06-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
江青明, [退出]魏之敏, [退出]刘光兰 [退出]
|
无
|
5 | 2022-06-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所)变更
|
住所(经营场所)变更
|
6 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2022-06-02 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
8 | 2015-10-09 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
9 | 2014-10-23 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
10 | 2011-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|