序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢孟 | 70% | 560.0万 |
2 | 张绍红 | 30% | 240.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张绍红
|
|
2 |
谢孟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 股东变更(股权转让) |
王万会 [退出]李座有 [退出]
|
张绍红 [新增]谢孟 [新增]
|
2 | 2021-04-07 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
李座有
|
张绍红
|
3 | 2021-04-07 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2021-04-07 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
5 | 2016-05-26 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2015-06-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王万会
|
投资人信息变更
|
7 | 2015-06-03 | 股东变更(股权转让) |
王万会李座有
|
王万会李座有
|
8 | 2015-06-03 | 经营范围变更 |
建筑用膜结构设计、安装;膜结构技术开****;销售建筑装饰材料,从事建筑相关业务(取得资质证书方可执业)。(法律、行政法规禁止的项目,不得经营;法律、行政法规规定应经审批或许可的项目,经批准后方可经营)
|
建筑用膜结构设计、安装;膜结构技术开****;钢结构设计、安装;体育场地设施的销售和安装(以上均取得相资质证书后方可执业);销售建筑装饰材料(不含危险化学品);从事建筑相关业务(取得资质证书方可执业)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
9 | 2015-06-03 | 注册资本(资金数额)变更 |
100.0
|
800.0( + 700% )
|
10 | 2014-09-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林世勋
|
投资人信息变更
|