序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐艳姣 | 88% | 2200.0万 |
2 | 饶江 | 10% | 250.0万 |
3 | 熊凤根 | 2% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡亮
|
|
2 |
肖昱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-11-19 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2021-01-29 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2021-01-29 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
王丞欣
|
胡亮
|
5 | 2017-01-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李春芳
|
投资人信息变更
|
6 | 2017-01-03 | 股东变更(股权转让) |
李春芳王丞欣唐艳姣饶江
|
李春芳王丞欣唐艳姣饶江熊凤根 [新增]
|
7 | 2017-01-03 | 经营范围变更 |
生产、销售商品混凝土及制品;销售水稳土,混凝土外加剂,建筑材料(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
生产、销售商品混凝土及制品;销售水稳土,混凝土外加剂,建筑材料(不含危险化学品)。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
|
8 | 2016-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李春芳
|
投资人信息变更
|
9 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
10 | 2016-06-08 | 股东变更(股权转让) |
李春芳何健 [退出]唐艳姣饶江
|
李春芳王丞欣 [新增]唐艳姣饶江
|