序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏福军 | 51% | 255.0万 |
2 | 牟晓芳 | 49% | 245.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏福军
|
|
2 |
牟晓芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
牟晓芳
|
投资人信息变更
|
3 | 2020-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
牟晓芳
|
牟晓芳
|
4 | 2020-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2020-03-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200.0
|
500.0( + 150% )
|
6 | 2016-10-09 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
7 | 2015-07-09 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市九龙坡区西彭镇澎湖花园23栋负一层53-3号
|
重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道8号16幢16-6号
|