序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈军 | 60% | 300.0万 |
2 | 蔡军 | 40% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡军
|
|
2 |
陈军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-10-18 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2018-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈军
|
投资人信息变更
|
4 | 2018-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈军王莉
|
陈军王莉
|
5 | 2018-11-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300.0
|
500.0( + 66.66667% )
|
6 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2016-04-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2015-02-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈军
|
投资人信息变更
|
9 | 2015-02-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
10 | 2015-02-13 | 股东变更(股权转让) |
陈军朱忠荣 [退出]徐斌 [退出]王莉
|
陈军王莉
|