序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何耀 | 50% | 1.5万 |
2 | 何先伦 | 50% | 1.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郎应林
|
|
2 |
何先伦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何先伦
|
投资人信息变更
|
2 | 2019-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2019-09-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何先伦何耀
|
何先伦何耀
|
4 | 2019-09-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200.0
|
3.0( - 98.5% )
|
5 | 2017-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2017-01-04 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
何耀
|
郎应林
|
7 | 2016-04-08 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2014-12-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何先伦
|
投资人信息变更
|
9 | 2014-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
10 | 2014-12-18 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
何先伦
|
何耀
|