序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭政 | 70% | 245万 |
2 | 杨文全 | 30% | 105万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭政
|
|
2 |
杨文全
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市力之沿液压工程机械有限公司大渡口分公司
|
杨文全 | 2016-02-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨文全
|
投资人信息变更
|
2 | 2019-10-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨文全王春萍 [退出]
|
谭政 [新增]杨文全
|
3 | 2019-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨文全
|
谭政
|
4 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2017-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
卢华阳
|
投资人信息变更
|
6 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2017-12-15 | 股东变更(股权转让) |
卢华阳 [退出]王春萍
|
杨文全 [新增]王春萍
|
8 | 2017-12-15 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
卢华阳
|
杨文全
|
9 | 2016-12-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王春萍
|
投资人信息变更
|
10 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|