序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冉刚 | 98.5% | 1970.0万 |
2 | 冉仁顺 | 1.5% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
隆朝国
|
|
2 |
阮兴兵
|
|
3 |
阮江平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冉仁顺
|
投资人信息变更
|
2 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2020-08-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冉仁顺胡平 [退出]冉刚
|
冉仁顺冉刚
|
4 | 2019-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡平
|
投资人信息变更
|
5 | 2019-08-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
阮兴兵
|
隆朝国
|
6 | 2019-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2019-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡平阮兴兵 [退出]冉刚冉仁顺
|
冉仁顺胡平冉刚
|
8 | 2016-11-07 | 经营范围变更 |
文化艺术交流与策划;石材雕刻、城市雕塑、园林仿古建筑装饰设计、施工(凭资质证书执业);石材幕墙、旅游产品开****、销售;石材产品文化艺术研究、设计、生产、销售、安装。*****
|
文化艺术交流与策划;石材开采;石材雕刻、城市雕塑、园林仿古建筑装饰设计、施工(凭资质证书执业);石材幕墙、旅游产品开****、销售;石材产品文化艺术研究、设计、生产、销售、安装。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)*****
|
9 | 2016-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡平
|
投资人信息变更
|
10 | 2016-10-21 | 股东变更(股权转让) |
胡平阮兴兵冉刚
|
胡平阮兴兵冉刚冉仁顺 [新增]
|