序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李清秀 | 66.66% | 199.98万 |
2 | 李书明 | 33.34% | 100.02万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李清秀
|
|
2 |
李书明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
颜忠孝
|
投资人信息变更
|
2 | 2015-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2015-01-21 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
王刚
|
李清秀
|
4 | 2015-01-21 | 股东变更(股权转让) |
颜忠孝 [退出]冉国安 [退出]王刚 [退出]
|
李清秀 [新增]李书明 [新增]
|
5 | 2011-06-22 | 许可经营项目变更 |
豆制品制造;蔬菜、肉制品加工;豆制品、糖果销售(以上经营期限至2010年9月25日止)***
|
无。
|
6 | 2011-06-22 | 其他事项备案 |
前置许可
|
前置许可
|
7 | 2009-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人
|
法定代表人情况
|
8 | 2009-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翁德华
|
王刚
|
9 | 2009-10-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
10 | 2009-10-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
自然人股东 [退出]
|
自然人股东变更 [新增]
|