序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 管明 | 50% | 100.0万 |
2 | 唐林军 | 25% | 50万 |
3 | 马义建 | 25% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马义建
|
|
2 |
管明
|
|
3 |
唐林军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马义建
|
投资人信息变更
|
2 | 2019-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马义建唐林军刘海郡 [退出]
|
管明 [新增]马义建唐林军
|
3 | 2019-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2016-06-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市荣昌县工业园区
|
重庆市荣昌区工业园区
|
5 | 2016-06-23 | 经营范围变更 |
制造、加工、销售、安装:路灯、户外灯、工程灯、开关、插座;水电安装★★★★★
|
制造、加工、销售、安装:路灯、户外灯、工程灯、开关、插座;水电安装。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】★★★★★
|
6 | 2015-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁勇
|
投资人信息变更
|
7 | 2015-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2015-03-31 | 股东变更(股权转让) |
宁勇 [退出]郭正琼 [退出]唐林军刘海郡
|
马义建 [新增]唐林军刘海郡
|
9 | 2015-03-31 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
郭正琼
|
马义建
|
10 | 2015-02-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁勇
|
投资人信息变更
|