序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆川渝酒业投资控股(集团)有限公司 | 97.5% | 975.0万 |
2 | 重庆川渝酒类销售有限责任公司 | 2.5% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔纯松
|
|
2 |
赖涛
|
|
3 |
曾怡
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆三峡酒业有限公司江津酒厂
|
杨兴凡 | 2000-03-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2018-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐平
|
崔纯松
|
3 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2017-08-03 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
孙世华
|
唐平
|
5 | 2016-12-15 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2014-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2014-09-24 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
刘毅
|
孙世华
|
8 | 2013-06-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
9 | 2013-06-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
10 | 2013-06-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|