序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆华能石粉有限责任公司 | 60% | 1800万 |
2 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 40% | 1200万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周敏
|
|
2 |
雷志力
|
|
3 |
刘著莉
|
|
4 |
杨伟
|
|
5 |
冯蓓
|
|
6 |
谢小梅
|
|
7 |
刘岳全
|
|
8 |
邹勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-27 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-07-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
投资人备案
|
投资人备案
|
3 | 2020-01-14 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2019-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘恒
|
周敏
|
5 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2019-04-19 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
7 | 2017-11-17 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
8 | 2017-03-08 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
9 | 2017-03-08 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|