序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘德敏 | 58.18% | 29.09万 |
2 | 刘得永 | 41.82% | 20.91万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘得永
|
|
2 |
刘德敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-09 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-07-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘德敏
|
投资人信息变更
|
3 | 2014-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2014-07-23 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
刘德敏
|
刘得永
|
5 | 2014-07-23 | 股东变更(股权转让) |
刘德敏刘得永
|
刘德敏刘得永
|
6 | 2014-07-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市九龙坡区华岩镇新政村9社
|
重庆市九龙坡区华岩镇新政村8社
|
7 | 2008-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
8 | 2008-04-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限截止日期:2005-08-12
|
无
|
9 | 2008-04-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
10 | 2008-04-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|