序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈文国 | 3.64811% | 1.75万 |
2 | 秦文书 | 3.64811% | 1.75万 |
3 | 杨子乾 | 3.64811% | 1.75万 |
4 | 李国禄 | 3.50219% | 1.68万 |
5 | 叶翠兰 | 3.50219% | 1.68万 |
6 | 李霞玲 | 3.50219% | 1.68万 |
7 | 郑中云 | 3.50219% | 1.68万 |
8 | 李坤兰 | 3.50219% | 1.68万 |
9 | 郑雨明 | 3.50219% | 1.68万 |
10 | 冯宗奇 | 3.50219% | 1.68万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑雨明
|
|
2 |
查朝山
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆市渝北区统景食品有限公司明月食品点
|
王清祥 | 1999-02-02 |
2 |
重庆市渝北区统景食品有限公司黄印食品点
|
王清祥 | 1999-02-02 |
3 |
重庆市渝北区统景食品有限公司龙安食品点
|
王清祥 | 1999-02-02 |
4 |
重庆市渝北区统景食品有限公司隆仁食品点
|
查朝山 | 1999-02-02 |
5 |
重庆市渝北区统景食品有限公司大盛食品点
|
王孝明 | 1999-02-02 |
6 |
重庆市渝北区统景食品有限公司东山食品点
|
王清祥 | 1999-02-02 |
7 |
重庆市渝北区统景食品有限公司统景食品点
|
郑雨明 | 1999-02-02 |
8 |
重庆市渝北区统景食品有限公司白岩食品点
|
袁永伦 | 1999-02-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 其他事项备案 |
清算组成员备案
|
清算组成员备案
|
2 | 2016-11-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李霞玲
|
投资人信息变更
|
3 | 2016-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2016-11-11 | 股东变更(股权转让) |
冯胜云王中文王孝明沈文国冯宗奇查朝山王琳郑雨民 [退出]姜庆芬李政游尊全向勇郑中云蔡有华唐国伦卢王均余因文李霞玲李国禄叶昌明孔祥明叶翠兰翁世川郑雨利袁永伦车江杨子乾幸乾良李坤兰秦文书
|
杨子乾幸乾良李坤兰秦文书冯胜云王中文王孝明沈文国冯宗奇查朝山王琳郑雨明 [新增]姜庆芬李政游尊全向勇郑中云蔡有华唐国伦卢王均余因文李霞玲李国禄孔祥明叶翠兰翁世川郑雨利袁永伦叶昌明车江
|
5 | 2016-11-11 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
王清祥
|
郑雨明
|
6 | 2016-11-11 | 经营范围变更 |
生猪临时过渡屠宰(按临时过渡屠宰协议书从事经营)、销售。**国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而获审批前不得经营**
|
生猪临时过渡屠宰(按临时过渡屠宰协议书从事经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-10-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
8 | 2013-04-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
渝北区统景镇京御路21号
|
重庆市渝北区统景镇京御路21号
|
9 | 2013-04-01 | 许可经营项目变更 |
无。
|
(无)。
|
10 | 2013-04-01 | 一般经营项目变更 |
销售:生猪屠宰、销售(按许可证核定的有效期限和范围经营)。**国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而获审批前不得经营**
|
生猪临时过渡屠宰(按临时过渡屠宰协议书从事经营)、销售。**国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而获审批前不得经营**
|