序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢锐 | 70% | 35万 |
2 | 曹蕾 | 30% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢锐
|
|
2 |
曹蕾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗毅玲
|
投资人信息变更
|
2 | 2020-07-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗毅玲 [退出]谢锐
|
曹蕾 [新增]谢锐
|
3 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2020-07-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢锐
|
投资人信息变更
|
5 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2020-07-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢锐雷霆 [退出]
|
罗毅玲 [新增]谢锐
|
7 | 2017-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢锐
|
投资人信息变更
|
8 | 2017-09-06 | 股东变更(股权转让) |
谢锐雷霆
|
谢锐雷霆
|
9 | 2017-09-06 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市大渡口区八桥镇桥梓塘村4社
|
重庆市九龙坡区西彭镇创业园厂房
|
10 | 2016-04-06 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|